原标题:杨良锋任湖北农发集团总经理 此前担任咸宁市常务副市长(图|简历)
中国经济网武汉6月1日综合报道 据湖北农业发展集团有限公司官方网站消息,5月31日下午,湖北农业发展集团有限公司召开干部大会。根据省委安排,省委组织部部务委员王发读宣布了省委决定:杨良锋同志任湖北农业发展集团有限公司党委副书记、总经理,湖北农垦集团有限公司党委副书记、总经理。
杨良锋,1972年8月出生,曾任咸宁市副市长,咸宁市委常委,咸宁高新区工委书记等职务,2021年任咸宁市委常委,市政府副市长(协助市长负责政府日常工作)、党组副书记。
杨良锋简历
杨良锋,男,汉族,1972年8月出生,湖北红安人,1996年7月参加工作,1995年6月加入中国共产党,公共管理硕士学位。
1992.09--1996.07 湖北师范学院英语教育专业大学学习
1996.07--1998.05 浠水县散花镇红莲办事处党总支副书记
1998.05--1999.03 浠水县散花镇企业管理委员会主任
1999.03--1999.12 浠水县散花镇农办主任
1999.12--2000.12 浠水县余堰乡党委组织委员、宣传委员、统战委员
2000.12--2001.08 浠水县蔡河镇党委委员、大马办事处党总支书记
2001.08--2004.05 共青团黄冈市委副书记、党组成员(其间:2003.03-2003.12省委党校中青班培训;2003.11-2004.05主持团市委全面工作)
2004.05--2006.09 共青团黄冈市委书记、党组书记(其间:2004.11--2005.03省委组织部中青班赴英国伍斯特大学高级行政管理培训)
2006.09--2007.01 英山县委副书记、县政府代县长
2007.01--2009.08 英山县委副书记、县政府县长
2009.08--2011.09 英山县委书记、县人大主任(其间:2010.07--2010.12挂任上海市松江区佘山镇党委副书记;2011.04--2011.06省委党校年轻干部成长工程班培训;2009.02--2011.07在北京大学公共管理专业攻读硕士学位,获得硕士学位)
2011.09--2016.05 崇阳县委书记(2016.05提名为咸宁市政府副市长人选)
2016.06--2017.01 咸宁市政府副市长、党组成员
2017.01--2017.11 咸宁市政府副市长、党组成员,咸宁高新区工委书记
2017.11--2018.02 咸宁市委常委,市政府党组成员,咸宁高新区工委书记
2018.02--2020.11 咸宁市委常委,咸宁高新区工委书记
2020.11--2020.12 咸宁市委常委,市政府党组成员(代管市政府常务工作),咸宁高新区工委书记
2020.12--2021.02 咸宁市委常委,市政府副市长(协助市长负责政府日常工作)人选、党组成员,咸宁高新区工委书记
2021.02--2021.03 咸宁市委常委,市政府副市长(协助市长负责政府日常工作)、党组副书记,咸宁高新区工委书记
2021.03 咸宁市委常委,市政府副市长(协助市长负责政府日常工作)、党组副书记
简历来源:咸宁市政府网站
原标题:湖北港口集团总经理调整
来源:湖北港口
2023年6月1日上午,湖北港口集团有限公司召开干部大会。根据省委安排,省委组织部部务委员王发读宣布了省委决定:何宪礼同志任湖北港口集团有限公司党委副书记、总经理。省政府国资委党委委员、副主任胡铁军出席会议。公司领导班子成员、中层干部参加会议。
何宪礼简历
何宪礼,男,1977年1月出生,满族,籍贯黑龙江哈尔滨,大学学历,工程硕士学位,高级工程师,2001年7月参加工作,2000年1月加入中国共产党。
现任湖北港口集团有限公司党委副书记、总经理。
曾任武汉市黄陂区委常委、副区长;湖北省武汉市国资委党委书记、主任。
2023年6月,任湖北港口集团有限公司党委副书记、总经理。
江汉区举行2023年“全国科技工作者日”活动暨优秀科技工作者发布仪式
原标题:胡金利已任江汉区委副书记
来源:江汉之声
5月30日,2023年江汉区“全国科技工作者日”活动暨优秀科技工作者发布仪式在区机关大会堂举行。此次活动主题为“点亮精神火炬,领跑数字江汉”,来自全区各战线的180余名科技工作者参加了活动。武汉市科协党组成员、副主席郑华,江汉区委副书记、区长叶文静,区领导胡金利、赵陟、洪涟、曹建、李宝红出席活动。
上述报道显示,胡金利已任江汉区委副书记。
4月17日,武汉市委组织部发布武汉市市管干部任前公示公告,胡金利,男,汉族,1972 年 11 月出生,中共党员,大学学历,法学学士学位。现任江汉区委常委、组织部部长。拟任江汉区委副书记。
原标题:潜江市人民代表大会常务委员会公告
〔九届〕第二十九号
2023年5月31日,潜江市第九届人民代表大会常务委员会第十二次会议决定:
任命马力刚同志为市人民政府副市长;
任命丁晓冬同志为市人民政府副市长;
任命吴洲同志为市人大法制委员会委员;
任命李方毅同志为市人民检察院检察员。
特此公告。
2023年5月31日
原标题:十堰市郧阳区人民代表大会常务委员会决定任免名单
(2023年5月31日区十八届人大常委会第十次会议通过)
一、免去韩波的十堰市郧阳区退役军人事务局局长职务;
任命陈宗林为十堰市郧阳区退役军人事务局局长。
二、免去罗新华的十堰市郧阳区市场监督管理局局长职务;
任命吕世涛为十堰市郧阳区市场监督管理局局长。
十堰市郧阳区人民代表大会常务委员会任免名单
(2023年5月31日区十八届人大常委会第十次会议通过)
一、任命刘文君、任洁、陈娟、赵华俊为十堰市郧阳区人民检察院检察员。
二、免去何统远、赵久国的十堰市郧阳区人民检察院检察员职务。
(注:图片及素材来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权请联系删除,电话:027-85721622 。)